序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢建明 | 27% | 540.0万人民币 |
2 | 雷春生 | 20.6% | 412.0万人民币 |
3 | 蒋富生 | 17% | 340万人民币 |
4 | 李安元 | 13% | 260.0万人民币 |
5 | 何建成 | 10% | 200万人民币 |
6 | 周湘祁 | 8% | 160.0万人民币 |
7 | 周树富 | 4.4% | 88万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
雷春生
|
|
2 |
周树富
|
|
3 |
李安元
|
|
4 |
谢建明
|
|
5 |
周湘祁
|
|
6 |
何建成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-01 | 股东变更 |
何建成 ,雷春生 ,李安元 ,谢建民 ,周树富 ,周湘祁
|
何建成 ,蒋富生 , [新增]雷春生 ,李安元 ,谢建民 ,周树富 ,周湘祁
|
2 | 2017-11-01 | 章程备案 |
无
|
2017-10-25公司股东变更
|
3 | 2017-11-01 | 投资人(股权)变更 |
雷春生 出资 412万人民币;周树富 出资 288万人民币;谢建民 出资 540万人民币;周湘祁 出资 160万人民币;李安元 出资 260万人民币;何建成 出资 340万人民币;
|
雷春生 出资 412.000000万人民币;周树富 出资 88.000000( - 69.44444% )万人民币;谢建民 出资 540.000000万人民币;周湘祁 出资 160.000000万人民币;李安元 出资 260.000000万人民币;何建成 出资 200.000000( - 41.17647% )万人民币;蒋富生 出资 340.000000万人民币; [新增]
|
4 | 2017-07-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢建明何建成李安元 [退出]
|
谢建明何建成
|
5 | 2017-07-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周树富雷春生
|
雷春生周树富李安元 [新增]
|
6 | 2017-07-11 | 董事备案 |
周树富雷春生
|
雷春生周树富李安元 [新增]
|
7 | 2017-07-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-07-10公司经营期限变更
|
8 | 2017-07-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年6月26日 至 2017年6月25日
|
2007年6月26日 至 长期
|
9 | 2017-07-11 | 经理备案 |
谢建明何建成李安元 [退出]
|
谢建明何建成
|
10 | 2016-11-01 | 股东变更 |
何建成 ,蒋富生 , [退出]雷春生 ,李安元 ,谢建民 ,周树富 ,周湘祁
|
何建成 ,雷春生 ,李安元 ,谢建民 ,周树富 ,周湘祁
|