序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-05 | 负责人变更 |
高连才 [退出]
|
马威 [新增]
|
2 | 2019-12-05 | 工商登记联络员备案 |
|
王赞
|
3 | 2019-12-05 | 名称变更 |
中国石油天然气股份有限公司东北销售南沙分公司
|
中国石油天然气股份有限公司东北销售广州分公司
|
4 | 2017-08-01 | 负责人变更 |
田野 [退出]
|
高连才 [新增]
|
5 | 2016-09-18 | 负责人变更 |
梁国起 [退出]
|
田野 [新增]
|
6 | 2016-04-27 | 负责人变更 |
李亚洲 [退出]
|
梁国起 [新增]
|
7 | 2016-04-27 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
艾洪艳
|
8 | 2015-03-25 | 主营项目类别 |
零售业
|
商务服务业
|
9 | 2015-03-25 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|
10 | 2015-03-25 | 具体经营项目申报 |
联系隶属公司业务。
|
联系总公司业务;
|