序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广东省广裕集团有限责任公司 | 100% | 2670.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林茂源
|
|
2 |
罗晖
|
|
3 |
肖颖
|
|
4 |
代囡囡
|
|
5 |
刘翠松
|
|
6 |
樊文忠
|
|
7 |
杨东晖
|
|
8 |
何维真
|
|
9 |
李鹤九
|
|
10 |
黄运才
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-25 | 高级管理人员备案 |
张如春(董事) [退出]何维真(监事会主席,监事)王少会(监事)黄运才(监事)罗晖(董事长)肖颖(董事)李鹤九(监事)林茂源(董事,总经理)刘翠松(董事)刘祖峰(董事) [退出]杨东晖(董事)严建英(监事)樊文忠(董事)
|
肖颖(董事)刘翠松(董事)李鹤九(监事)何维真(监事会主席,监事)王少会(监事)黄运才(监事)罗晖(董事长)林茂源(董事,总经理)代囡囡(董事) [新增]杨东晖(董事)严建英(监事)樊文忠(董事)
|
2 | 2022-01-12 | 注册资本(金)变更 |
300万元
|
2670万元人民币( + 790% )
|
3 | 2022-01-12 | 章程备案 |
|
章程
|
4 | 2021-11-10 | 法定代表人变更 |
罗晖
|
林茂源
|
5 | 2021-11-10 | 驻在期限变更 |
至2022年05月24日
|
长期
|
6 | 2021-11-10 | 高级管理人员备案 |
肖颖(董事)刘翠松(董事)张如春(董事)李鹤九(监事)张伟标(董事) [退出]何维真(监事会主席,监事)黄运才(监事)罗晖(董事长)王少会(监事)刘祖峰(董事)杨东晖(董事)樊文忠(董事)严建英(监事)
|
肖颖(董事)刘翠松(董事)张如春(董事)李鹤九(监事)林茂源(董事,总经理) [新增]黄运才(监事)何维真(监事会主席,监事)王少会(监事)罗晖(董事长)刘祖峰(董事)杨东晖(董事)樊文忠(董事)严建英(监事)
|
7 | 2021-05-24 | 法定代表人变更 |
张伟标
|
罗晖
|
8 | 2021-05-24 | 章程备案 |
|
章程
|
9 | 2021-05-24 | 高级管理人员备案 |
张如春(董事)肖颖(董事)王少会(监事)李鹤九(监事)张伟标(董事,总经理)何维真(监事会主席,监事)黄运才(监事)罗晖(董事长)刘祖峰(董事)杨东晖(董事)樊文忠(董事)刘翠松(董事)严建英(监事)
|
肖颖(董事)刘翠松(董事)张如春(董事)李鹤九(监事)张伟标(董事)何维真(监事会主席,监事)黄运才(监事)罗晖(董事长)王少会(监事)刘祖峰(董事)杨东晖(董事)樊文忠(董事)严建英(监事)
|
10 | 2021-05-24 | 驻在期限变更 |
长期
|
至2022年05月24日
|