序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 生力啤(广东)有限公司 | 70% | 2555.49万美元 |
2 | 广州啤酒厂 | 30% | 1095.21万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭敬文
|
|
2 |
符荣武
|
|
3 |
东方晟
|
|
4 |
刘颂
|
|
5 |
MABEL D. DIZON
|
|
6 |
FREDERICK REYLES MARIANO
|
|
7 |
梁劭衡
|
|
8 |
赵明举
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广州生力啤酒有限公司海口办事处
|
张伟雄 | 1999-06-03 |
2 |
广州生力啤酒有限公司梅州办事处
|
艾少林 | 1998-12-01 |
3 |
广州生力啤酒有限公司中山办事处
|
曹飚 | 1998-05-25 |
4 |
广州生力啤酒有限公司湛江办事处
|
曹飚 | 1997-11-26 |
5 |
广州生力啤酒有限公司汕头办事处
|
周昭华 | 1997-05-15 |
6 |
广州生力啤酒有限公司东莞办事处
|
张天浪 | 1996-09-04 |
7 |
广州生力啤酒有限公司工会委员会
|
赵明举 | 1996-07-28 |
8 |
广州生力啤酒有限公司(外资)
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-27 | 董事备案 |
MABEL D. DIZONRAYMUNDO Y. ALBANO [退出]东方晟郭敬文郭敬文梁冠禧 [退出]梁国基 [退出]刘颂
|
符荣武 [新增]FREDERICK REYLES MARIANO [新增]MABEL D. DIZON东方晟郭敬文郭敬文刘颂梁劭衡 [新增]
|
2 | 2020-07-10 | 法定代表人变更 |
RAMON GUTIERREZ TORRALBA
|
郭敬文
|
3 | 2020-07-10 | 董事备案 |
Abigail L.Ocampo(林婉瑜) [退出]RAMON GUTIERREZ TORRALBA [退出]东方晟郭敬文梁冠禧梁国基刘颂
|
RAYMUNDO Y. ALBANO [新增]郭敬文MABEL D. DIZON [新增]东方晟郭敬文梁冠禧梁国基刘颂
|
4 | 2020-07-10 | 经理备案 |
王晓鹏 [退出]
|
赵明举 [新增]
|
5 | 2019-01-31 | 经理备案 |
李惠民 [退出]
|
王晓鹏 [新增]
|
6 | 2016-08-16 | 财务负责人 |
|
0
|
7 | 2016-08-16 | 具体经营项目申报 |
酒类批****;预包装食品批****;非酒精饮料、茶叶批****;再生物资回收与批****;佣金代理;
|
佣金代理;酒类批****;预包装食品批****;非酒精饮料、茶叶批****;再生物资回收与批****;
|
8 | 2015-02-13 | 具体经营项目申报 |
从事(经营)食品、饮料及酒类批****,提供商品进出口及其他配套业务,提供佣金代理(拍卖除外),回收生力啤酒包装容器,委托加工本公司品牌产品(涉及配额许可证、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。(涉及法律法规的凭有效许可证件、批准文件经营)。*
|
酒类批****;预包装食品批****;非酒精饮料、茶叶批****;再生物资回收与批****;佣金代理;
|