序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘峰 | 55% | 825万人民币 |
2 | 广州安德实业有限公司 | 45% | 675万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘峰
|
|
2 |
郑志娜
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广东安德建设工程有限公司广州分公司
|
胡永辉 | 2019-01-10 |
2 |
广州安德机电设备工程有限公司东莞分公司
|
葛善成 | 2011-07-08 |
3 |
广州安德机电设备工程有限公司河源分公司
|
邱作灵 | 2011-03-07 |
4 |
广州安德机电设备工程有限公司肇庆分公司
|
牛李军 | 2010-11-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-11 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2019-04-11 | 执照副本变更 |
|
2
|
3 | 2019-04-11 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市海珠区江南大道中路82号1003房自编1003A(仅限办公)
|
4 | 2016-12-07 | 股东变更 |
|
广州安德实业有限公司; [新增]刘峰;
|
5 | 2016-05-09 | 经理备案 |
|
刘峰,执行董事兼经理,选举,是 [新增]郑志娜,监事,选举,
|
6 | 2016-05-09 | 董事备案 |
|
刘峰,执行董事兼经理,选举,是 [新增]郑志娜,监事,选举,
|
7 | 2016-05-09 | 组织机构备案 |
|
刘峰,执行董事兼经理,选举,是 [新增]郑志娜,监事,选举,
|
8 | 2016-05-09 | 法定代表人变更 |
|
刘峰
|
9 | 2016-03-14 | 财务负责人 |
|
江影璇
|
10 | 2016-03-14 | 换照 |
|
换照
|