序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱爱强
|
|
2 |
粟敏华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-30 | 法定代表人变更 |
毛庆汉
|
朱爱强
|
2 | 2021-12-30 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2021-12-30 | 工商登记联络员备案 |
|
闫丹雅
|
4 | 2021-12-30 | 股东名称变更 |
广州国资****展控股有限公司 [退出]
|
广州产业投资控股集团有限公司 [新增]
|
5 | 2021-12-30 | 名称变更 |
广州广能投资有限公司
|
广州产投产业园投资****展集团有限公司
|
6 | 2021-12-30 | 董事备案 |
毛庆汉 [退出]
|
朱爱强 [新增]
|
7 | 2021-12-30 | 经理备案 |
毛庆汉 [退出]
|
朱爱强 [新增]
|
8 | 2018-12-12 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
9 | 2018-04-26 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|
10 | 2018-04-24 | 董事备案 |
粟敏华,监事,委派,郑建平,执行董事兼经理,委派,是 [退出]
|
毛庆汉,执行董事兼经理,选举,是 [新增]粟敏华,监事,委派,
|