序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭长勇 | 50% | 690.0万人民币 |
2 | 王文明 | 50% | 690.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭长勇
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广州市昂立四方电力电子设备有限公司番禺分公司
|
王文明 | 2017-12-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-06 | 具体经营项目申报 |
电子、通信与自动控制技术研究、开****;计算机技术开****、技术服务;机械技术开****服务;软件开****;电气机械设备销售;化工产品批****(危险化学品除外);机械配件批****;五金产品批****;电气设备批****;计算机批****;计算机零配件批****;软件批****;办公设备耗材批****;仪器仪表批****;办公设备批****;电子元器件批****;电子产品批****;计算机零售;计算机零配件零售;软件零售;办公设备耗材零售;电子元器件零售;电子产品零售;五金零售;电工器材零售;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;电气设备零售;机械配件零售;化工产品零售(危险化学品除外);机械技术咨询、交流服务;商品批****贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);电力电子技术服务
|
软件开****;软件销售;电工仪器仪表销售;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;电气设备销售;电气机械设备销售;电力设施器材销售;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;电子测量仪器销售;电线、电缆经营;集成电路销售;金属制品销售;计算机软硬件及辅助设备批****;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子、机械设备维护(不含特种设备);信息技术咨询服务;计算机系统服务;数据处理服务;集成电路设计;软件外包服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁
|
2 | 2021-05-06 | 工商登记联络员备案 |
|
欧彩云
|
3 | 2021-05-06 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2018-06-27 | 住所(经营场所)变更 |
广州高新技术产业开****区科学大道97号307房
|
广州高新技术产业开****区科丰路85号1022房
|
5 | 2018-06-27 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
6 | 2015-10-21 | 组织机构备案 |
郭长勇,其他人员,,是 [退出]
|
郭长勇,执行董事,选举,是 [新增]
|
7 | 2015-10-21 | 组织机构备案 |
郭长勇(其他人员)
|
郭长勇(执行董事)
|
8 | 2015-10-20 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
周长顺
|
9 | 2015-10-20 | 住所(经营场所)变更 |
广州市越秀区东风东路808号华宫大厦703房
|
广州高新技术产业开****区科学大道97号307房
|
10 | 2015-10-20 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|