序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕建国 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 焦建 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕建国
|
|
2 |
焦建
|
|
3 |
袁俭
|
|
4 |
魏玉玲
|
|
5 |
郭立明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-08 | 住所(经营场所)变更 |
广州市番禺区大龙街傍江东村江城路34号B101
|
广州市南沙区东涌镇东深村鱼窝头中心工业区(厂房一)5号
|
2 | 2022-04-08 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2022-03-28 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2022-03-28 | 注册资本(金)变更 |
100万元(人民币)
|
1000万元(人民币)( + 900% )
|
5 | 2022-03-28 | 股东变更 |
吕建国,郭立明, [退出]焦建,袁俭 [退出]
|
吕建国,焦建
|
6 | 2019-12-03 | 股东变更 |
吕建国郭立明 [退出]焦建袁俭 [退出]
|
吕建国焦建
|
7 | 2019-12-03 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
8 | 2019-12-03 | 注册资本(金)变更 |
100万元(人民币)
|
1000万元(人民币)( + 900% )
|
9 | 2017-04-26 | 住所(经营场所)变更 |
广州市番禺区石基镇南浦村莲旺路5号之一
|
广州市番禺区大龙街傍江东村江城路34号B101
|
10 | 2016-04-08 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
吕建国
|