序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈必凯 | 73.56211% | 111.298万 |
2 | 陈圣滔 | 26.43789% | 40万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈必凯
|
|
2 |
陈圣滔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-31 | 章程备案 |
|
章程
|
2 | 2018-05-31 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
3 | 2018-05-31 | 法定代表人 |
|
陈必凯
|
4 | 2014-06-26 | 营业期限 |
|
|
5 | 2013-07-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
2014-07-01
|
6 | 2012-06-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
2013-06-14
|
7 | 2011-06-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
2012-06-16
|
8 | 2010-06-28 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
9 | 2010-06-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
2011-06-16
|
10 | 2009-07-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
2010-06-24
|