序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵洁 | 33.58779% | 110万人民币 |
2 | 杨光州 | 18.32061% | 60万人民币 |
3 | 马建军 | 18.32061% | 60万人民币 |
4 | 刘宇 | 16.03053% | 52.5万人民币 |
5 | 庞茂伟 | 13.74046% | 45万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘宇
|
|
2 |
马英平
|
|
3 |
赵洁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-15 | 注册资本(万元) |
916.67 人民币
|
327.5 人民币( - 64.27286% )
|
2 | 2019-07-15 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘宇 100.0(万元)10.9091% 马建军 150.0(万元)16.3636% 杨光州 200.0(万元)21.8181% 赵洁 316.67(万元)34.5457% 庞茂伟 150.0(万元)16.3636%
|
马建军 60.0(万元)18.32061% 庞茂伟 45.0(万元)13.740458% 刘宇 52.5(万元)16.030534% 赵洁 110.0(万元)33.587786% 杨光州 60.0(万元)18.32061%
|
3 | 2019-07-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
4 | 2019-07-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
916.67
|
327.5( - 64.27286% )
|
5 | 2019-07-15 | 章程备案 |
2019-01-15
|
2019-01-15
|
6 | 2019-03-12 | 成员 |
马建军(监事),刘宇(执行董事),刘宇(总经理)
|
赵洁(监事),马英平(总经理),刘宇(执行董事)
|
7 | 2019-03-12 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
赵洁
|
刘宇
|
8 | 2019-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
总经理:刘宇 [退出]执行董事:刘宇监事:马建军 [退出]
|
监事:赵洁 [新增]总经理:马英平 [新增]执行董事:刘宇
|
9 | 2019-03-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:赵洁;董事长:刘宇;总经理:刘宇;监事:马建军;
|
法定代表人:刘宇;总经理:马英平;董事长:刘宇;监事:赵洁;
|
10 | 2019-03-12 | 章程备案 |
2016-01-15
|
2019-01-15
|