序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-13 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
何泽剑
|
何泽剑
|
2 | 2019-06-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
3 | 2017-12-19 | 其他事项备案 |
|
92440300L533020569
|
4 | 2013-09-23 | 其他事项备案 |
|
|
5 | 2012-03-19 | 其他事项备案 |
|
|
6 | 2008-10-20 | 注册号/注册号升级 |
*****
|
*****
|
7 | 2008-10-20 | 其他事项备案 |
*****
|
*****
|