序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沙琦红 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沙琦红
|
|
2 |
赵扬
|
|
3 |
蒋照清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-02 | 一般经营项目 |
广告业务;文化活动策划(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内商业、物资供销业(不含专营、专控和专卖商品)。
|
广告业务;文化活动策划(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内商业、物资供销业(不含专营、专控和专卖商品)。广告制作;图文设计制作;项目策划与公关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2021-08-02 | 章程修正案 |
|
|
3 | 2021-08-02 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-05-25
|
2021-07-30
|
4 | 2021-05-26 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-09-15
|
2021-05-25
|
5 | 2021-05-26 | 地址 |
深圳市福田区园岭街道华林社区八卦五街4号八卦岭工业区544栋611
|
深圳市福田区园岭街道华林社区八卦五街4号八卦岭工业区544栋608
|
6 | 2021-05-26 | 章程修正案 |
|
|
7 | 2020-09-16 | 注册资本(万元) |
50 人民币
|
200 人民币( + 300% )
|
8 | 2020-09-16 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自1997-03-17至2027-03-17
|
永续经营
|
9 | 2020-09-16 | 成员 |
沙琦红(执行董事)
|
沙琦红(执行董事)
|
10 | 2020-09-16 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
1997-03-17,2027-03-17,30
|
1997-03-17,,
|