序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 莫建鸿 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 何金秀 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
莫建鸿
|
|
2 |
何金秀
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-18 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2009-12-24至2019-12-24
|
永续经营
|
2 | 2019-11-18 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2009-12-24,2019-12-24,10
|
2009-12-24,,
|
3 | 2019-11-18 | 章程备案 |
1900-01-01
|
2019-11-14
|
4 | 2016-05-13 | 统一社会信用代码 |
|
*****D
|
5 | 2016-05-13 | 其他事项备案 |
一照一码换照
|
一照一码换照
|
6 | 2016-05-13 | 其他事项备案 |
|
*****D
|
7 | 2016-05-13 | 一照一码升级 |
|
|
8 | 2011-12-28 | 其他事项备案 |
|
|
9 | 2011-12-28 | 审批项目 |
环境批文
|
环境批文环境批文
|
10 | 2011-12-19 | 其他事项备案 |
2011-12-24
|
1900-01-01
|