序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐羽 | 90% | 286.2万人民币 |
2 | 吴明生 | 10% | 31.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐羽
|
|
2 |
吴明生
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳中大国际认证有限公司杭州分公司
|
田小风 | 2016-10-10 |
2 |
深圳中大国际认证有限公司江苏分公司
|
郑继红 | 2016-08-24 |
3 |
深圳中大国际认证有限公司重庆分公司
|
张弓月 | 2016-08-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-20 | 其他事项备案 |
|
|
2 | 2018-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
3 | 2018-05-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
4 | 2018-05-08 | 董事长或执行董事成员 |
|
|
5 | 2018-05-08 | 监事信息 |
|
|
6 | 2018-05-08 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
7 | 2018-05-08 | 总经理 |
|
|
8 | 2017-12-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
9 | 2017-12-08 | 总经理 |
|
|
10 | 2017-11-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|