序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 台湾谢世明先生(个人投资) | 100% | 483.560000万香港元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘淑华
|
|
2 |
许志贤
|
|
3 |
刘淑慧
|
|
4 |
谢世明
|
|
5 |
李德全
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-06 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自1993-04-14至2023-04-14
|
永续经营
|
2 | 2021-08-06 | 升级换照 |
|
|
3 | 2021-08-06 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
4 | 2021-08-06 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
1993-04-14,2023-04-14,30
|
1993-04-14,,
|
5 | 2021-08-06 | 地址 |
深圳市宝安区松岗街道塘下涌二村第三工业区松塘路1号
|
深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路43号厂房一402
|
6 | 2018-06-22 | 成员 |
刘淑华
|
刘淑华
|
7 | 2018-06-22 | 成员 |
刘淑华(董事长)
|
刘淑华(董事长)
|
8 | 2018-06-22 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
刘淑华
|
刘淑华
|
9 | 2018-06-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董事长:刘淑华
|
董事长:刘淑华
|
10 | 2018-06-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
董事长:刘淑华;法定代表人:刘淑华;
|
法定代表人:刘淑华;董事长:刘淑华;
|