序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 香港永胜贸易公司 | 60% | 120.0万香港元 |
2 | 惠州先知实业****展公司 | 40% | 80.0万香港元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张金儒
|
|
2 |
黄殿元
|
|
3 |
郑光煜
|
|
4 |
张鹏
|
|
5 |
萧春熙
|
|
6 |
李继钢
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-10 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
2 | 2022-01-10 | 地址 |
|
|
3 | 2022-01-04 | 补照 |
|
|
4 | 2020-12-03 | 升级换照 |
|
|
5 | 2020-12-03 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
6 | 2020-12-03 | 地址 |
|
|
7 | 2020-12-03 | 一般经营项目 |
|
|
8 | 2017-08-21 | 统一社会信用代码 |
|
|
9 | 2017-08-21 | 其他事项备案 |
|
|
10 | 2013-12-24 | 其他事项备案 |
|
|