序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑平群 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 谢敦彦 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑平群
|
|
2 |
郭喜林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-15 | 成员 |
陈志军(总经理),陈志军(执行董事)
|
郑平群(执行董事),郑平群(总经理)
|
2 | 2021-01-15 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-10-16
|
2021-01-13
|
3 | 2021-01-15 | 指定联系人 |
陈志军
|
郑平群
|
4 | 2021-01-15 | 总经理 |
陈志军(总经理), [退出]陈志军(执行董事) [退出]
|
郑平群(执行董事), [新增]郑平群(总经理) [新增]
|
5 | 2021-01-15 | 股权和公证书 |
|
|
6 | 2021-01-15 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
谢敦彦 10.0(万元)10.00%陈志军 90.0(万元)90.00%
|
谢敦彦 10.0(万元)10.00%郑平群 90.0(万元)90.00%
|
7 | 2021-01-15 | 董事长或执行董事成员 |
陈志军(总经理), [退出]陈志军(执行董事) [退出]
|
郑平群(执行董事), [新增]郑平群(总经理) [新增]
|
8 | 2021-01-15 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
陈志军
|
郑平群
|
9 | 2021-01-15 | 章程修正案 |
|
|
10 | 2020-10-21 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2011-05-27至2021-05-27
|
永续经营
|