序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈京海 | 90% | 45万人民币 |
2 | 王红英 | 10% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈京海
|
|
2 |
王红英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-13 | 成员 |
彭初生(监事)
|
王红英(监事)
|
2 | 2021-01-13 | 监事信息 |
彭初生(监事) [退出]
|
王红英(监事) [新增]
|
3 | 2021-01-13 | 股权和公证书 |
|
|
4 | 2021-01-13 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-12-03
|
2021-01-07
|
5 | 2021-01-13 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈京海 45.0(万元)90.00%彭初生 5.0(万元)10.00%
|
陈京海 45.0(万元)90.00%王红英 5.0(万元)10.00%
|
6 | 2021-01-13 | 章程 |
|
|
7 | 2019-12-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市南山区登良路62号南园综合楼A601
|
深圳市龙华区大浪街道同胜社区上横朗新村浦飞特科技园3号203
|
8 | 2019-12-04 | 章程备案 |
2017-11-15
|
2019-12-03
|
9 | 2019-07-03 | 总经理 |
彭初生(总经理) [退出]
|
陈京海(总经理) [新增]
|
10 | 2019-07-03 | 监事信息 |
熊兰英(监事) [退出]
|
彭初生(监事) [新增]
|