序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘旭 | 93% | 9.3万人民币 |
2 | 马玺良 | 7% | 0.7万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘旭
|
|
2 |
肖玉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-22 | 指定联系人 |
谭岚
|
刘旭
|
2 | 2019-11-22 | 成员 |
谭岚(总经理),谭岚(执行董事)
|
刘旭(执行董事),刘旭(总经理)
|
3 | 2019-11-22 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
谭岚
|
刘旭
|
4 | 2019-11-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
5 | 2019-11-22 | 其他事项备案 |
|
|
6 | 2019-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
7 | 2019-08-12 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘旭 9.3(万元)93.00% 佟志峰 0.7(万元)7.00%
|
马玺良 0.7(万元)7.00% 刘旭 9.3(万元)93.00%
|
8 | 2019-08-12 | 章程备案 |
2018-12-10
|
2019-08-05
|
9 | 2019-08-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
10 | 2018-12-21 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
赵莉莉 8.6(万元)86.00% 佟志峰 0.7(万元)7.00% 刘旭 0.7(万元)7.00%
|
刘旭 9.3(万元)93.00% 佟志峰 0.7(万元)7.00%
|