序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邱奕添 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱奕添
|
|
2 |
刘周城
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-10 | 成员 |
林桂凤(监事)
|
刘周城(监事)
|
2 | 2021-08-10 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-10-30
|
2021-08-06
|
3 | 2021-08-10 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
邱奕添 50.0(万元)50.00%林桂凤 50.0(万元)50.00%
|
邱奕添 100.0(万元)100.00%
|
4 | 2021-08-10 | 股权和公证书 |
|
|
5 | 2021-08-10 | 市场主体类型 |
有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2021-08-10 | 章程 |
|
|
7 | 2021-08-10 | 监事信息 |
林桂凤(监事) [退出]
|
刘周城(监事) [新增]
|
8 | 2019-11-07 | 章程备案 |
1900-01-01
|
2019-10-30
|
9 | 2019-11-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市宝安区沙井街道西环路正科时代11楼右侧
|
深圳市宝安区福海街道和平社区荔园路恺辉茂工业园厂房A栋301
|
10 | 2016-12-19 | 统一社会信用代码 |
|
*****J
|