序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中信海洋直升机股份有限公司 | 51% | 255万美元 |
2 | 宝帝投资股份有限公司 | 34% | 170万美元 |
3 | 迅泽航空器材有限公司 | 15% | 75万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈华原
|
|
2 |
Marie Agnes VEVE
|
|
3 |
孙凤瑞
|
|
4 |
李江南
|
|
5 |
BEATRICE ARMEL GARCIA
|
|
6 |
何平安
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-21 | 成员 |
何平安(董事),陈华原(董事长),孙凤瑞(董事),李江南(董事),BeatriceArmelGARCIA(董事),MarieAgnesVEVE(董事)
|
何平安(董事),陈华原(董事长),孙凤瑞(董事),李江南(董事),胡琨(董事)
|
2 | 2022-07-21 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
迅泽航空器材有限公司 75.0(万元)15.00% 空中客车直升机公司 170.0(万元)34.00% 中信海洋直升机股份有限公司 255.0(万元)51.00%
|
宝帝投资股份有限公司 170.0(万元)34.00% 中信海洋直升机股份有限公司 255.0(万元)51.00% 迅泽航空器材有限公司 75.0(万元)15.00%
|
3 | 2021-06-07 | 成员 |
李江南(董事),MarieAgnesVEVE(董事),何平安(董事),孙凤瑞(董事),PierquetRegisRobert(董事)
|
何平安(董事),MarieAgnesVEVE(董事),BeatriceArmel(董事),李江南(董事),孙凤瑞(董事)
|
4 | 2021-06-07 | 指定联系人 |
李振清
|
吴嘉欢
|
5 | 2021-06-07 | 其他董事信息 |
李江南(董事),Marie Agnes VEVE(董事),何平安(董事),孙凤瑞(董事),Pierquet Regis Robert(董事) [退出]
|
何平安(董事),Marie Agnes VEVE(董事),Beatrice Armel(董事), [新增]李江南(董事),孙凤瑞(董事)
|
6 | 2021-06-07 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
7 | 2020-09-25 | 成员 |
MarieAgnesVEVE(董事),PierquetRegisRobert(董事),刘建新(董事),李江南(董事),孙凤瑞(董事)
|
李江南(董事),何平安(董事),MarieAgnesVEVE(董事),PierquetRegisRobert(董事),孙凤瑞(董事)
|
8 | 2020-09-25 | 其他董事信息 |
Marie Agnes VEVE(董事),Pierquet Regis Robert(董事),刘建新(董事), [退出]李江南(董事),孙凤瑞(董事)
|
李江南(董事),何平安(董事), [新增]Marie Agnes VEVE(董事),Pierquet Regis Robert(董事),孙凤瑞(董事)
|
9 | 2020-06-09 | 成员 |
李江南(董事),刘建新(董事),MarieAgnesVEVE(董事),PierquetRegisRobert(董事),陈子丰(总经理),陈子丰(董事)
|
MarieAgnesVEVE(董事),刘建新(董事),PierquetRegisRobert(董事),孙凤瑞(副总经理),孙凤瑞(董事),李江南(董事)
|
10 | 2020-06-09 | 总经理 |
李江南(董事),刘建新(董事),Marie Agnes VEVE(董事),Pierquet Regis Robert(董事),陈子丰(总经理), [退出]陈子丰(董事) [退出]
|
Marie Agnes VEVE(董事),刘建新(董事),Pierquet Regis Robert(董事),孙凤瑞(副总经理), [新增]孙凤瑞(董事), [新增]李江南(董事)
|