序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 史全福 | 90% | 9万人民币 |
2 | 史煜 | 10% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史全福
|
|
2 |
史煜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-15 | 清算组备案 |
|
唐碧华,史全福
|
2 | 2018-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
监事:史煜 [新增]
|
3 | 2018-06-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
股东名称:史煜、出资额:1.000000( - 69.69697% )、出资比例:10.000000;股东名称:史全福、出资额:9.000000、出资比例:90.000000; [新增]
|
4 | 2018-06-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
名称:史煜,出资额:1( - 69.69697% ),出资比例:10名称:史全福,出资额:9,出资比例:90 [新增]
|
5 | 2018-06-08 | 监事信息 |
|
史煜(监事) [新增]
|
6 | 2018-06-08 | 章程备案 |
|
2018-06-07
|
7 | 2018-06-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
8 | 2017-06-23 | 其他事项备案 |
|
*****6
|
9 | 2017-06-23 | 一照一码换照 |
|
|
10 | 2015-04-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
法定代表人:史全福;总经理:史全福;董事长:史全福;监事:殷修平;
|