序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋红艳 | 75% | 75.0万人民币 |
2 | 闫金平 | 25% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贺雪霞
|
|
2 |
宋红艳
|
|
3 |
闫金平
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市诺江拾光婚庆文化产业有限公司观澜分公司
|
贺雪霞 | 2017-11-09 |
2 |
深圳市诺江拾光婚庆文化产业有限公司龙华分公司
|
贺雪霞 | 2017-11-09 |
3 |
深圳市诺江拾光婚庆文化产业有限公司大鹏分公司
|
贺雪霞 | 2017-10-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-16 | 其他事项备案 |
|
|
2 | 2017-11-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
3 | 2017-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
4 | 2017-11-06 | 其他事项备案 |
|
|
5 | 2017-11-06 | 指定联系人 |
|
|
6 | 2017-11-06 | 总经理 |
|
|
7 | 2015-09-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
8 | 2015-09-21 | 其他事项备案 |
|
|
9 | 2015-09-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
10 | 2015-09-21 | 其他事项备案 |
|
|