序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗友良 | 70% | 35.0万人民币 |
2 | 吕春花 | 30% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗友良
|
|
2 |
吕春花
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-11 | 其他事项备案 |
|
*****0
|
2 | 2011-01-05 | 证照有效期限 |
|
2018-09-02
|
3 | 2011-01-05 | 监事信息 |
|
吕春花(监事) [新增]
|
4 | 2009-12-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
名称:罗爱良,出资额:10,出资比例:20 [新增]名称:吕春花,出资额:15,出资比例:30 [新增]名称:罗友良,出资额:25,出资比例:50
|
5 | 2009-12-01 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
深圳市光明新区公明办事处塘尾社区塘尾第一工业区56栋
|
6 | 2009-12-01 | 证照有效期限 |
|
2010-12-30
|
7 | 2009-08-19 | 董事长或执行董事成员 |
|
罗友良(执行董事) [新增]
|
8 | 2009-08-19 | 高管人员 |
|
罗友良(总经理) [新增]
|