序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张桂嫦 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张桂嫦
|
|
2 |
张敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-16 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2010-08-18至2020-08-18
|
永续经营
|
2 | 2021-09-16 | 章程修正案 |
|
|
3 | 2021-09-16 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2010-08-18,2020-08-18,10
|
2010-08-18,,
|
4 | 2021-09-16 | 章程或章程修正案通过日期 |
1900-01-01
|
2021-08-24
|
5 | 2016-01-25 | 统一社会信用代码 |
|
*****2
|
6 | 2016-01-25 | 其他事项备案 |
一照一码换照
|
一照一码换照
|
7 | 2016-01-25 | 其他事项备案 |
|
*****2
|
8 | 2016-01-25 | 一照一码换照 |
|
|
9 | 2012-07-16 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市龙岗区坪地街道坪东社区西湖塘街23号新围工业区1#宿舍207
|
深圳市龙岗区龙岗街道龙新社区新塘街2号双龙国际1608
|
10 | 2011-11-23 | 成员 |
陈阿清(监事),张桂嫦(执行董事),刘锦川(总经理)
|
张敏(监事),张桂嫦(执行董事),张桂嫦(总经理)
|