序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐金平 | 90% | 90万 |
2 | 朱建清 | 10% | 10万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐金平
|
|
2 |
彭琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-29 | 股东变更 |
唐志; [退出]彭琴; [退出]徐金平
|
朱建清; [新增]徐金平
|
2 | 2021-10-29 | 章程备案 |
|
2021-10-28
|
3 | 2021-10-29 | 高级管理人员备案 |
徐金平(经理,执行董事)唐志(监事) [退出]彭琴(监事)
|
徐金平(经理,执行董事)彭琴(监事)
|
4 | 2019-08-16 | 股东变更 |
|
股东****生备案 [新增]
|
5 | 2019-08-16 | 高级管理人员备案 |
唐志,监事徐金平,执行董事,经理
|
彭琴,监事唐志,监事徐金平,执行董事,经理
|
6 | 2019-08-16 | 经营范围变更 |
日用百货、五金交电、家用电器、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、通信设备、建材、文化办公用品的批****、零售,其他商业批****、零售(不含许可经营项目);房地产项目投资信息咨询;物业代理。
|
章程记载的经营范围:日用百货、五金交电、家用电器、化工产品、通信设备、建材、文化办公用品的批****、零售及其他商业批****零售(不含许可经营项目)物业代理、以自有资金进行房地产项目投资、信息咨询(以上各项以公司登记机关核定为准)。
|
7 | 2019-08-16 | 股东备案 |
唐志,监事;徐金平,执行董事,经理
|
彭琴,监事; [新增]唐志,监事;徐金平,执行董事,经理
|
8 | 2019-08-16 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
9 | 2018-07-09 | 股东变更 |
|
股东****生备案 [新增]
|
10 | 2018-07-09 | 高级管理人员备案 |
黄汉振,监事徐金平,执行董事,经理
|
唐志,监事徐金平,执行董事,经理
|