序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-28 | 负责人变更 |
王永锋 [退出]
|
王慎 [新增]
|
2 | 2021-05-06 | 经营场所变更 |
珠海市拱北迎宾南路1155号中建商业大厦11楼1101、1102
|
珠海市金湾区三灶镇山湖海路515号6栋2单元2402房
|
3 | 2015-04-29 | 负责人 |
秦勇
|
王永锋
|
4 | 2015-02-13 | 经营场所变更 |
珠海市拱北迎宾南路中建商业大厦十一楼
|
珠海市拱北迎宾南路1155号中建商业大厦11楼1101、1102
|