序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 严敏 | 90% | 90万人民币 |
2 | 胡水玲 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
严敏
|
|
2 |
胡水玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-25 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
2 | 2019-02-25 | 法定代表人 |
|
严敏
|
3 | 2018-12-21 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
4 | 2018-12-21 | 法定代表人 |
|
陈勇
|
5 | 2018-11-14 | 住所/经营场所 |
|
佛山市顺德区乐从镇路州村委会新桂路18号新都汇9座1101之一
|
6 | 2017-10-20 | 注册资本(金)变更 |
|
100.0000( + 3233.33333% )
|
7 | 2017-07-13 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
8 | 2017-07-13 | 法定代表人 |
|
钟宗芳
|
9 | 2016-05-10 | 股东备案 |
|
李列,执行董事,经理; [新增]李容,监事 [新增]
|
10 | 2016-05-10 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|