序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-03 | 负责人变更 |
周庆波 [退出]
|
莫雪琼 [新增]
|
2 | 2021-04-30 | 实收资本变更 |
杨晓平
|
周庆波
|
3 | 2021-04-30 | 负责人变更 |
杨晓平 [退出]
|
周庆波 [新增]
|
4 | 2016-10-24 | 负责人 |
张远生
|
杨晓平
|
5 | 2009-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
。
|
6 | 2009-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
广东风华高新科技股份有限公司
|
7 | 2009-06-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李志坚
|
张远生
|