序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | RUBY TRADING COMPANY | 100% | 520.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
DAMON DAVID NEWELL
|
|
2 |
RICHARDBIRSE
|
|
3 |
JORLIPERINE
|
|
4 |
KRISTINZIMMERMAN
|
|
5 |
黄艳斐
|
|
6 |
NELSONGRIFFIN
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-13 | 注册资本(金)变更 |
220万美元
|
520万美元( + 136.36364% )
|
2 | 2022-05-13 | 出资额变更 |
RUBY TRADING COMPANY 220.000000万
|
RUBY TRADING COMPANY 520.000000万
|
3 | 2022-05-13 | 投资总额变更 |
440.000000万美元
|
530万美元( + 20.45455% )
|
4 | 2022-03-01 | 法定代表人变更 |
DAMONNEWELL
|
DAMON DAVID NEWELL
|
5 | 2022-03-01 | 高级管理人员备案 |
RICHARDBIRSE(董事)DAMONNEWELL(董事,董事长) [退出]黄艳斐(监事)KRISTINZIMMERMAN(董事)JORLIPERINE(董事)NELSONGRIFFIN(经理)
|
RICHARDBIRSE(董事)JORLIPERINE(董事)黄艳斐(监事)NELSONGRIFFIN(经理)DAMON DAVID NEWELL(董事,董事长) [新增]KRISTINZIMMERMAN(董事)
|
6 | 2021-09-23 | 法定代表人变更 |
KRISTINHIGHBERG
|
DAMONNEWELL
|
7 | 2021-09-23 | 高级管理人员备案 |
KRISTIN HIGHBERG(董事长) [退出]Reed Feist(董事) [退出]NELSON GRIFFIN(董事) [退出]MICHAEL ROUNTREE(董事) [退出]RICHARD BIRSE(董事) [退出]
|
RICHARDBIRSE(董事) [新增]DAMONNEWELL(董事,董事长) [新增]黄艳斐(监事) [新增]KRISTINZIMMERMAN(董事) [新增]JORLIPERINE(董事) [新增]NELSONGRIFFIN(经理) [新增]
|
8 | 2018-03-27 | 经营范围 |
生产及销售文具、工艺品、休闲产品及相关配套产品。产品100%外销。
|
生产及销售文具、工艺品、休闲产品及相关配套产品。产品在国内外市场销售。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)
|
9 | 2016-04-01 | 股东备案 |
CRAIG CLERMONT,董事; [退出]KRISTIN HIGHBERG,董事长;MICHAEL ROUNTREE,董事;NELSON GRIFFIN,董事;Reed Feist,董事
|
KRISTIN HIGHBERG,董事长;MICHAEL ROUNTREE,董事;NELSON GRIFFIN,董事;Reed Feist,董事;TOAN BUI,董事 [新增]
|
10 | 2011-06-07 | 法定代表人变更 |
David Hughes
|
KRISTIN HIGHBERG
|