序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卫宪湘 | 62% | 31万人民币 |
2 | 王****玉 | 38% | 19万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卫宪湘
|
|
2 |
王****玉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-18 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
2 | 2020-06-18 | 股东备案 |
台运琦,监事; [退出]卫宪湘,执行董事,经理
|
王****玉,监事; [新增]卫宪湘,执行董事,经理
|
3 | 2020-06-18 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
4 | 2019-11-01 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
5 | 2019-11-01 | 住所/经营场所 |
东莞市东坑镇初坑旧围186号二楼A
|
广东省东莞市茶山镇茶山金山路88号3号楼
|
6 | 2018-08-29 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
7 | 2018-08-29 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
8 | 2017-03-09 | 章程备案 |
|
章程
|
9 | 2017-03-09 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|