序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 东莞市石龙外商投资服务公司 | 100% | 7100.000000万 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广东省东莞市石龙建筑工程公司设计室
|
刘志芬 | 2000-03-16 |
2 |
广东省东莞市石龙建筑工程公司第八分公司
|
黄焕容 | 1994-11-07 |
3 |
广东省东莞市石龙建筑工程公司房地产开****部
|
叶旺炳 | 1989-04-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-07 | 其他 |
2015-02-02
|
2016-04-07
|
2 | 2016-04-07 | 其他 |
|
*****2,*****,86187661,null
|
3 | 2016-04-07 |
|
莫柏枝
|
|
4 | 2016-04-07 | 其他 |
*****
|
*****M
|
5 | 2016-04-07 | 工商登记联络员备案 |
|
莫柏枝
|
6 | 2015-02-02 | 注册资本(金)变更 |
2100.000000
|
7100.000000( + 238.09524% )
|
7 | 2015-02-02 | 章程备案 |
|
章程
|
8 | 2015-02-02 | 注册资金(万元) |
2100.000000
|
7100.000000( + 238.09524% )
|
9 | 2010-10-22 | 法定代表人变更 |
何荣坚
|
黎景康
|
10 | 2006-12-15 | 股东备案 |
东莞市石龙镇工业总公司 [退出]
|
东莞市石龙外商投资服务公司 [新增]
|