序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李明明 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李明明
|
|
2 |
李飞飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-23 |
1 ,2019-09-01,2021-08-30,1,442000,1 ,100.00,139788cb-00f7-1000-e000-01bfc0a85893
|
1 ,2020-08-01,2022-08-01,1,442000,1 ,200.00,139788cb-00f7-1000-e000-01bfc0a85893
|
|
2 | 2020-09-23 |
2019-10-17
|
2020-09-23
|
|
3 | 2020-09-23 | 住所变更 |
中山市横栏镇三沙村胜裕二街一巷4号首层之一
|
中山市横栏镇三沙村胜裕二街77号之一二楼之一
|