序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨婵 | 50% | 100 |
2 | 朱良平 | 50% | 100 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱良平
|
|
2 |
杨婵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-09 | 章程备案 |
|
章程
|
2 | 2022-08-09 | 住所变更 |
|
中山市火炬开****区科技东路39号之二324室C卡
|
3 | 2021-04-28 | 章程备案 |
|
章程
|
4 | 2021-04-28 | 高级管理人员备案 |
|
杨婵(监事)朱良平(执行董事,经理) [新增]
|
5 | 2021-04-28 | 法定代表人变更 |
|
朱良平
|
6 | 2021-04-28 | 股东变更 |
|
杨婵;朱良平 [新增]
|
7 | 2017-11-15 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
8 | 2016-12-09 | 法定代表人 |
|
廖萌
|
9 | 2016-03-03 | 股东备案 |
|
李鹏,执行董事,经理;廖萌,监事 [新增]
|
10 | 2016-03-03 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|