序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 熊赵思瑞 | 50% | 150.0万 |
2 | 严秀 | 40% | 120.0万 |
3 | 李志勇 | 10% | 30.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
熊赵思瑞
|
|
2 |
李志勇
|
|
3 |
严秀
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-07 | 注册资本(金)变更 |
30万元
|
300万元人民币( + 900% )
|
2 | 2021-02-07 | 法定代表人变更 |
张展恒
|
熊赵思瑞
|
3 | 2021-02-07 | 股东变更 |
张展恒; [退出]谭有平; [退出]吴文辉 [退出]
|
李志勇; [新增]熊赵思瑞; [新增]严秀 [新增]
|
4 | 2021-02-07 | 高级管理人员备案 |
谭有平(监事) [退出]张展恒(执行董事,经理) [退出]
|
严秀(经理) [新增]熊赵思瑞(执行董事) [新增]李志勇(监事) [新增]
|
5 | 2018-05-28 | 营业期限 |
2018-05-30
|
|
6 | 2017-04-28 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
7 | 2017-04-28 | 法定代表人 |
张浩华
|
张展恒
|
8 | 2013-05-31 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013-05-30
|
2018-05-30
|
9 | 2009-06-09 | 经营范围变更 |
金属表面氧化处理;加工:五金制品、塑料制品(与环保许可文件同时使用)。
|
金属表面氧化处理;加工:五金制品(不含电镀)、塑料制品。
|
10 | 2009-06-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
2009-05-31
|
2013-05-30
|