序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-03 | 法定代表人变更 |
林瑞兴
|
林俊霖
|
2 | 2016-05-03 | 股东备案 |
黄映花,监事;林瑞兴,执行董事;林瑞兴,经理
|
黄映花,监事;林俊霖,执行董事;林俊霖,经理
|
3 | 2016-05-03 | 章程备案 |
章程
|
章程修正案
|
4 | 2015-03-24 | 经营范围变更 |
生产:调味料(半固态),酱,豆制品(****酵性豆制品),酿造酱油,其他酒(配制酒)。(有效期至2016年12月3日)
|
生产:调味料(半固态),酱,豆制品(****酵性豆制品),酿造酱油,其他酒(配制酒)。
|
5 | 2015-03-24 | 章程备案 |
2012年3月20日重新制订《公司章程》
|
章程
|