序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳赛博纳资本管理合伙企业(有限合伙) | 67.00923% | 871.1199万人民币 |
2 | 莫兆钦 | 15.13631% | 196.7721万人民币 |
3 | 莫天和 | 7.56815% | 98.386万人民币 |
4 | 姜平川 | 7.56815% | 98.386万人民币 |
5 | 杨铭 | 2.71815% | 35.336万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李世新
|
|
2 |
肖斌
|
|
3 |
林湧佳
|
|
4 |
莫兆钦
|
|
5 |
杨铭
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广西源安堂药业有限公司辉哥幼儿园
|
2012-01-05 | |
2 |
广西源安堂药业有限公司南宁分公司
|
杨铭 | 2008-09-10 |
3 |
广西源安堂药业有限公司新药销售分公司
|
莫兆钦 | 2006-07-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
莫兆钦杨铭黄健益 [退出]何子群 [退出]李世新
|
林湧佳 [新增]莫兆钦杨铭李世新肖斌 [新增]
|
2 | 2019-03-12 | 其他事项备案 |
|
营业执照,组织机构代码证,税务登记证,在林区经营(加工)木材审批,演出场所经营单位备案,旅行社服务网点备案,从事艺术品经营单位备案,区局--公章刻制备案,区局--营业执照,区局--税务登记证,区局--机构代码证,区局--社会保险登记证,区局--统计证
|
3 | 2019-03-12 | 其他事项备案 |
|
营业执照,组织机构代码证,税务登记证,在林区经营(加工)木材审批,演出场所经营单位备案,旅行社设立服务网点备案,从事艺术品经营单位备案,区局--公章刻制备案,区局--营业执照,区局--税务登记证,区局--机构代码证,区局--社会保险登记证,区局--统计证
|
4 | 2019-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
莫兆钦杨铭黄健益何子群
|
莫兆钦杨铭黄健益何子群李世新 [新增]
|
5 | 2019-03-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘建华
|
李世新
|
6 | 2017-12-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
莫兆钦
|
刘建华
|
7 | 2017-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄健益杨铭莫兆钦何子群
|
莫兆钦杨铭黄健益何子群
|
8 | 2017-12-21 | 其他事项备案 |
无
|
无
|
9 | 2017-11-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄健益杨铭莫兆钦杨第海 [退出]姜平川 [退出]何子群
|
黄健益杨铭莫兆钦何子群
|
10 | 2017-11-07 | 其他事项备案 |
无
|
无
|