序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-16 | 市场主体类型变更变更 |
有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
2 | 2022-08-16 | 名称变更(字号名称、集团名称等)变更 |
陕西建工集团有限公司海南分公司
|
陕西建工集团股份有限公司海南分公司
|
3 | 2021-01-18 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
陕西建工集团股份有限公司海南分公司
|
陕西建工集团有限公司海南分公司
|
4 | 2019-11-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郝孝培
|
吕益平
|
5 | 2019-11-08 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
陕西建工集团有限公司海南分公司
|
陕西建工集团股份有限公司海南分公司
|
6 | 2019-11-08 | 其他事项备案 |
*****
|
*****
|
7 | 2017-01-09 | 名称变更(字号名称、集团名称等)变更 |
陕西建工集团总公司海南分公司
|
陕西建工集团有限公司海南分公司
|