序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张建波 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 詹耀轩 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张建波
|
|
2 |
詹耀轩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-02-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李新平,监事 [退出]韩利峰,监事 [退出]吴国强,执行董事兼经理 [退出]
|
詹耀轩,监事 [新增]张建波,执行董事兼经理 [新增]
|
2 | 2016-02-16 | 其他事项备案变更 |
吴国强
|
张建波
|
3 | 2015-11-23 | 联络员备案变更 |
无
|
王守龙
|
4 | 2014-01-20 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
酒店管理咨询。(以上项目凡涉及许可经营的凭许可证经营)
|
住宿,主食、热菜、酒水、小商品销售,酒店企业策划、培训及酒店托管业务,会议服务。(涉及许可经营项目的,凭相关许可证或者批准文件经营)
|
5 | 2013-11-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姓名:李新平,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:吴国强,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:韩利峰,出资额:*%出资比例:*%;
|
姓名:李新平,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:吴国强,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:韩利峰,出资额:*%出资比例:*%;
|
6 | 2013-11-21 | 实收资本变更 |
0.0000
|
500.0000
|