序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄江山 | 60% | 108.0万人民币 |
2 | 苏岱 | 40% | 72.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄江山
|
|
2 |
苏岱
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
苏里(出资额:72万元,出资比例:40.0000%), [退出]黄万里(出资额:108万元,出资比例:60.0000%) [退出]
|
苏岱:40%; [新增]黄江山:60%; [新增]
|
2 | 2021-03-16 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2021-03-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄万里
|
黄江山
|
4 | 2021-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏里(监事), [退出]黄万里(执行董事兼总经理) [退出]
|
苏岱(监事), [新增]黄江山(执行董事兼总经理) [新增]
|
5 | 2021-03-16 | 联络员备案 |
伍雪芬
|
黄江山
|
6 | 2014-06-19 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
矿产品加工及销售;矿产品采选设备制造及销售;旅游项目开****(凡需行政许可的项目凭许可证经营)
|
矿产品加工及销售;矿产品采选设备制造及销售;旅游项目开****。
|
7 | 2014-06-19 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2014-03-01
|
无
|
8 | 2012-06-19 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
矿产品开采、加工及销售;矿产品采选设备制造及销售;旅游项目开****(凡需行政许可的项目凭许可证经营)
|
矿产品加工及销售;矿产品采选设备制造及销售;旅游项目开****(凡需行政许可的项目凭许可证经营)
|
9 | 2011-03-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
名称:苏河,出资额:*%出资比例:*%, [退出]名称:苏里,出资额:*%出资比例:*%,名称:,出资额:*%出资比例:*%, [退出]名称:黄绿雄,出资额:*%出资比例:*% [退出]
|
名称:苏里,出资额:*%出资比例:*%,名称:黄万里,出资额:*%出资比例:*% [新增]
|
10 | 2011-03-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
史丽娜,执行董事 [退出]苏河,经理 [退出]苏里,监事
|
黄万里,执行董事,经理 [新增]苏里,监事
|