序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王永贵 | 98% | 490.0万人民币 |
2 | 崔永国 | 2% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭连根
|
|
2 |
董立民
|
|
3 |
崔永国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董立民(总经理),崔永国(监事),郭幼庄(执行董事) [退出]
|
董立民(总经理),崔永国(监事),郭连根(执行董事) [新增]
|
2 | 2021-03-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郭幼庄
|
郭连根
|
3 | 2021-03-23 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2020-10-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
海南陆邦天成实业集团有限公司:98%; [退出]崔永国:2%;
|
崔永国:2%;王永贵:98%; [新增]
|
5 | 2020-10-20 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2018-05-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
海南陆邦天成实业有限公司:*%;崔永国:*%;
|
崔永国:*%;海南陆邦天成实业集团有限公司:*%; [名称变更]
|
7 | 2018-05-04 | 其他事项备案变更 |
无
|
001,002,003,004,005,006,
|
8 | 2017-07-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
肖记香
|
郭幼庄
|
9 | 2017-07-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
董立民崔永国肖记香 [退出]
|
董立民崔永国郭幼庄 [新增]
|
10 | 2016-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
董立民,经理梁永强,执行董事 [退出]崔永国,监事
|
董立民,经理崔永国,监事肖记香,执行董事 [新增]
|