序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘春燕 | 44.41558% | 1368.0万人民币 |
2 | 赵连兰 | 30.74675% | 947.0万人民币 |
3 | 周安顺 | 24.83766% | 765.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵连兰
|
|
2 |
刘春燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-23 | 补****证照 |
|
|
2 | 2018-08-16 | 章程修正案备案 |
|
|
3 | 2018-08-16 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2018-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
5 | 2018-08-16 | 投资人(股权)变更 |
|
|
6 | 2017-11-16 | 注册资本变更 |
|
|
7 | 2017-11-16 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
8 | 2017-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
9 | 2017-11-13 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
|
|
10 | 2017-11-13 | 章程修正案备案 |
|
|