序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈光耀 | 70% | 21万人民币 |
2 | 慕艳君 | 30% | 9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈光耀
|
|
2 |
慕艳君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
2 | 2018-08-16 | 投资人(股权)变更 |
|
|
3 | 2017-06-28 | 清算组备案 |
|
|
4 | 2017-06-28 | 分公司/分支机构备案 |
|
|
5 | 2017-06-28 | 联络员备案 |
|
|
6 | 2017-06-28 | 财务负责人 |
|
|
7 | 2017-06-28 | 换****证照 |
|
|
8 | 2014-03-28 | 补****证照 |
|
|
9 | 2012-07-30 | 其他事项备案 |
|
|
10 | 2012-07-30 | 换****证照 |
|
|