序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
四川中方工程造价咨询有限公司资阳分公司
|
李恩中 | 2020-05-08 |
2 |
四川中方工程造价咨询有限公司内江分公司
|
王学军 | 2019-09-10 |
3 |
四川中方工程造价咨询有限公司陇南分公司
|
张一凤 | 2019-05-08 |
4 |
四川中方工程造价咨询有限公司宜宾分公司
|
唐海林 | 2019-03-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-19 | 投资人(股权)变更 |
毕健 出资 35万人民币;唐道芳 出资 25万人民币; [退出]李卫东 出资 40万人民币;
|
毕健 出资 1( - 97.14286% )万人民币;王鹏 出资 59万人民币; [新增]李卫东 出资 40万人民币;
|
2 | 2020-11-19 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2020-05-28 | 投资人(股权)变更 |
毕健 出资 35万人民币;唐道芳 出资 25万人民币;李国芳 出资 40万人民币; [退出]
|
毕健 出资 35万人民币;唐道芳 出资 25万人民币;李卫东 出资 40万人民币; [新增]
|
4 | 2020-05-28 | 主要成员 |
李国芳 [退出]
|
李卫东 [新增]
|
5 | 2020-05-28 | 章程备案 |
无
|
|
6 | 2020-05-28 | 出资情况 |
毕健 出资 35万人民币;唐道芳 出资 25万人民币;李国芳 出资 40万人民币;
|
毕健 出资 35万人民币;唐道芳 出资 25万人民币;李卫东 出资 40万人民币;
|
7 | 2020-05-28 | 法定代表人 |
李国芳
|
李卫东
|
8 | 2018-12-04 | 投资人(股权)变更 |
敬灵机; [退出]毕健;李国芳;
|
毕健;李国芳;唐道芳; [新增]
|
9 | 2018-12-04 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
敬灵机; [退出]毕健;李国芳;
|
毕健;李国芳;唐道芳; [新增]
|
10 | 2018-03-21 | 投资人(股权)变更 |
敬灵机;李国芳;张勇; [退出]
|
毕健; [新增]敬灵机;李国芳;
|