序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭化庆 | 90% | 720.0万人民币 |
2 | 刘永胜 | 10% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭化庆
|
|
2 |
刘永胜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-26 | 投资人实缴出资信息 |
本期实缴出资额: 90.0出资日期: 2007-08-23
|
空
|
2 | 2020-03-26 | 投资人变更 |
本期实缴出资额: 90.0;出资日期: 2007-08-23 [退出]
|
空
|
3 | 2020-03-26 | 注册资本变更 |
100.0
|
800.0( + 700% )
|
4 | 2020-03-26 | 期限变更 |
2027-08-27
|
2037-08-28
|
5 | 2017-07-18 | 营业期限截止日期 |
2017-08-27
|
2027-08-27
|
6 | 2010-07-26 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2007-08-24;姓名:王志洪;
|
任职起始日期:2010-07-26;姓名:刘永胜;
|
7 | 2010-07-26 | 法定代表人信息 |
任职起始日期:2007-08-24;姓名:边兆海;
|
任职起始日期:2010-07-26;姓名:谭化庆;
|
8 | 2010-07-26 | 法定代表人 |
边兆海
|
谭化庆
|
9 | 2010-07-26 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2007-08-24;姓名:边兆海;
|
任职起始日期:2010-07-26;姓名:谭化庆;
|
10 | 2010-07-26 | 投资人实缴出资信息 |
本期实缴出资额:100.0
|
本期实缴出资额:90.0
|