序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国节能环保集团有限公司 | 100% | 50000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔雪梅
|
|
2 |
戴洪海
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中节能(天津)投资集团有限公司河西分公司
|
张昊原 | 2011-12-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-11 | 法定代表人信息 |
姓名:李元斌;任聘单位:董事会;任职截止日期:空;任职起始日期:2019-01-17;
|
姓名:崔雪梅;任聘单位:股东;任职截止日期:2025-03-30;任职起始日期:2022-03-31;
|
2 | 2022-04-11 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-07-30;任职起始日期:2018-07-31;姓名:范秋霞;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
3 | 2022-04-11 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职起始日期:2019-01-17;姓名:李元斌;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2022-04-11 | 法定代表人 |
李元斌
|
崔雪梅
|
5 | 2022-04-11 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:空;任职起始日期:2016-10-10;
|
任职截止日期:2025-03-30;任职起始日期:2022-03-31;
|
6 | 2022-04-11 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2019-07-26;姓名:李云生;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
7 | 2022-04-11 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
崔雪梅
|
8 | 2022-04-11 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2016-09-14;姓名:于良;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
9 | 2022-04-11 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2020-07-29;任职起始日期:2017-07-30;姓名:胡正鸣;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
10 | 2022-04-11 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2020-07-29;任职起始日期:2017-07-30;姓名:朱庆锋;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|