序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 天津港(集团)有限公司 | 75.85507% | 62808万人民币 |
2 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 24.14493% | 19992万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
米向东
|
|
2 |
吕如福
|
|
3 |
戴明
|
|
4 |
陈玉朋
|
|
5 |
陈晓兵
|
|
6 |
张振东
|
|
7 |
熊艳
|
|
8 |
贯生龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-28 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2022-05-08;任职起始日期:2019-05-09;姓名:吴炜;
|
任职截止日期:2024-10-10;任职起始日期:2021-10-11;姓名:吕如福;
|
2 | 2022-03-28 | 法定代表人信息 |
姓名:韩国威;任职截止日期:2022-05-08;任职起始日期:2019-05-09;
|
姓名:米向东;任职截止日期:2024-10-10;任职起始日期:2021-10-11;
|
3 | 2022-03-28 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2022-05-08;任职起始日期:2019-05-09;姓名:韩国威;
|
任职截止日期:2024-10-10;任职起始日期:2021-10-11;姓名:米向东;
|
4 | 2022-03-28 | 法定代表人 |
韩国威
|
米向东
|
5 | 2022-03-28 | 负责人变更 |
韩国威 [退出]
|
米向东 [新增]
|
6 | 2022-03-28 | 负责人变更 |
姓名:韩国威; [退出]
|
姓名:米向东; [新增]
|
7 | 2021-12-29 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2022-07-04;任职起始日期:2019-07-05;姓名:张振东;
|
任职截止日期:2024-06-28;任职起始日期:2021-06-29;姓名:戴明;
|
8 | 2021-12-29 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2022-05-08;任职起始日期:2019-05-09;姓名:沈艳阳;
|
任职截止日期:2024-06-28;任职起始日期:2021-06-29;姓名:熊艳;
|
9 | 2021-12-29 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2022-05-08;任职起始日期:2019-05-09;姓名:任伟;
|
任职截止日期:2024-06-28;任职起始日期:2021-06-29;姓名:陈晓兵;
|
10 | 2021-12-29 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2022-07-04;任职起始日期:2019-07-05;姓名:刘莹;
|
任职截止日期:2024-05-26;任职起始日期:2021-05-27;姓名:陈玉朋;
|