序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 100% | 1079.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗智
|
|
2 |
陶泽林
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
普格电力有限公司城关收费二门市
|
周仕品 | 2012-03-21 |
2 |
普格电力有限公司城关供电所
|
郑华 | 2012-03-21 |
3 |
普格电力有限公司西洛供电所
|
王拥华 | 2012-03-21 |
4 |
普格电力有限公司小兴场供电所
|
吴关华 | 2012-03-21 |
5 |
普格电力有限公司螺髻山供电所
|
马亮 | 2012-03-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
阿凉土拉 [退出]
|
陶泽林 [新增]
|
2 | 2021-09-24 | 法定代表人变更 |
胡斌
|
罗智
|
3 | 2019-12-16 | 法定代表人变更 |
王宏斌
|
胡斌
|
4 | 2019-04-23 | 联络员备案 |
格尔么色力 *** 备案手机:***
|
格尔么色力 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-04-22 | 联络员备案 |
吉能莫日呷 *** 备案手机:***
|
格尔莫色力 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-11-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
阿凉土拉
|
7 | 2017-11-08 | 章程备案 |
无
|
|
8 | 2017-11-08 | 监事备案 |
|
阿凉土拉 [新增]
|
9 | 2016-05-31 | 财务负责人备案 |
姓名:;证件类型:;证件号码:;移动电话:;联系电话:;电子邮件:;
|
姓名:杨英;证件类型:中华人民共和国居民身份证;证件号码:*****;移动电话:*****;联系电话:*****;电子邮件:*****;
|
10 | 2016-05-31 | 联络人员备案 |
姓名:杨英;证件类型:;证件号码:*****;联络人联系电话:*****;联络人移动电话:*****;联络人电子邮件:;
|
姓名:吉能莫日呷;证件类型:中华人民共和国居民身份证;证件号码:*****;联络人联系电话:*****;联络人移动电话:*****;联络人电子邮件:*****;
|