序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 云南云天化股份有限公司 | 81.39744% | 203204.54万人民币 |
2 | 建信金融资产投资有限公司 | 11.16154% | 27864.21万人民币 |
3 | 交银金融资产投资有限公司 | 7.44103% | 18576.14万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔周全
|
|
2 |
苏云
|
|
3 |
张晓燕
|
|
4 |
温婷
|
|
5 |
马丽亚
|
|
6 |
王宗勇
|
|
7 |
满江红
|
|
8 |
张汝林
|
|
9 |
刘丽芬
|
|
10 |
方蕾
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
云南磷化集团有限公司晋宁选矿分公司
|
董伟 | 2016-08-18 |
2 |
云南磷化集团有限公司昆阳磷矿分公司
|
杜长东 | 2013-11-22 |
3 |
云南磷化集团有限公司安宁矿业分公司
|
康鹏鹏 | 2012-04-26 |
4 |
云南磷化集团有限公司尖山磷矿分公司
|
李文武 | 2010-12-15 |
5 |
云南磷化集团有限公司磷资源开****利用工程技术研究分公司
|
刘朝竹 | 2010-02-08 |
6 |
云南磷化集团有限公司安宁擦洗分公司
|
刘朝竹 | 2007-05-17 |
7 |
云南磷化集团有限公司海口磷矿分公司
|
李卫 | 2006-07-24 |
8 |
云南磷化集团有限公司设计研究所
|
刘宏 | 1997-05-04 |
9 |
海口磷矿
|
||
10 |
机械汽车修配厂
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔周全 [退出]
|
王宗勇 [新增]
|
2 | 2021-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
裴贵虎方蕾郭涛刘丽芬王清生 [退出]
|
裴贵虎刘丽芬方蕾郭涛张汝林 [新增]
|
3 | 2021-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗朋志 [退出]温婷满江红崔周全苏云马丽亚张晓燕
|
张晓燕温婷马丽亚崔周全满江红苏云王宗勇 [新增]
|
4 | 2021-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马丽亚崔周全罗朋志满江红苏云彭琦 [退出]张晓燕
|
罗朋志张晓燕马丽亚崔周全满江红苏云温婷 [新增]
|
5 | 2021-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王清生裴贵虎刘丽芬施超 [退出]郭涛
|
郭涛王清生裴贵虎刘丽芬方蕾 [新增]
|
6 | 2021-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔周全彭琦马丽亚苏云罗朋志莫秋实 [退出]满江红
|
满江红彭琦张晓燕 [新增]罗朋志崔周全苏云马丽亚
|
7 | 2020-12-30 | 地址变更 |
云南省昆明市晋宁县昆阳镇月山中路
|
云南省昆明市晋宁区昆阳街道永乐大街403号
|
8 | 2020-12-30 | 章程备案 |
无
|
2020-12-04章程备案
|
9 | 2019-08-06 | 监事备案 |
陈华 [退出]
|
裴贵虎王清生施超郭涛刘丽芬 [新增]
|
10 | 2019-08-06 | 董事备案 |
崔周全 [退出]
|
崔周全罗朋志苏云莫秋实马丽亚满江红彭琦 [新增]
|