序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨东 | 100% | 66.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨东
|
|
2 |
李辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-05 | 联络员备案 |
杨东 *** 备案手机:***
|
张锐生 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-11-25 | 投资人(股权)变更 |
赵汝兰 出资 66万人民币; [退出]
|
杨东 出资 66万人民币; [新增]
|
3 | 2021-11-25 | 法定代表人变更 |
赵汝兰
|
杨东
|
4 | 2021-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵汝兰 [退出]
|
杨东 [新增]
|
5 | 2021-11-25 | 联络员备案 |
赵汝兰 *** 备案手机:***
|
杨东 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-04-29 | 联络员备案 |
赵汝兰 *** 备案手机:***
|
赵汝兰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2018-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李桂林 [退出]
|
赵汝兰 [新增]
|
8 | 2018-03-20 | 联络员备案 |
李桂林 *** 备案手机:***
|
赵汝兰 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵汝兰 [退出]
|
李辉 [新增]
|
10 | 2018-03-20 | 监事备案 |
赵汝兰 [退出]
|
李辉 [新增]
|